E’ ora di fare una certa chiarezza sull’Euro, dalla fase preparatoria alla fase definitiva, e la definitiva entrata in vigore come moneta comunitaria ed l’inevitabile “pensionamento” della Lira. Naturalmente colgo l’occasione per evidenziare chi doveva vigilare sui prezzi durante la doppia circolazione e successivamente.
Premessa:
Le fasi di introduzione dell’Euro sono tre:
FASE PREPARATORIA: (Dal 2 maggio al 31 dicembre del 1998): In questa fase si determinano i paesi aderenti all’Euro e si fissano i cambi tra l’Euro e Lira e tra l’Euro e le altre valute.
FASE TRANSITORIA: (Dal 1 gennaio del 1999 al 31 dicembre del 2001): In questa fase le imprese e i privati hanno la facoltà di utilizzare l’Euro per la tenuta della contabilità e per redigere il bilancio.
FASE DEFINITIVA: (Dal 1 gennaio del 2002): Sostituzione della Lira con l’Euro e obbligo di tenere la contabilità e redigere il bilancio in Euro.
I Governi che hanno gestito “L’introduzione” dell’Euro sono i seguenti:
Fase preparatoria: (dal 2/5/ al 31/12/1998)
1) - 1° Governo Prodi (dal 18/5/1996 al 21/10/1998) gg. di leg. 876 ministri 20
2) - 1° Governo D’Alema (dal 21/10/1998 al 22/12/1999) gg. di leg. 423 ministri 26
Fase transitoria: (dal 1/1/1999 al 31/12/2001)
1) – 2° Governo D’Alema (22/12/1999 al 25/4/2000) gg . di leg. 119 ministri 25
2) – 2° Governo Amato (dal 25/4/2000 al 11/6/2001) gg. di leg. 398 ministri 24
3) – 2° Governo Berlusconi (dal 11/6/2001 al 24/4/2005) gg. di leg. 1414 ministri 31
Fase definitiva: (dal 1/1/2002) la Lira cessa di avere corso legale il 1/3/2002
1) – 2° Governo Berlusconi (dal 11/6/2001 al 24/4/2005) gg. di leg. 1414 ministri 31
2) – 3° Governo Berlusconi (dal 23/4/2005 al 17/5/2006 gg. di leg. 372 ministri 31
3) – 2° Governo Prodi (dal 17/5/2006 al 7/5/2008) gg. di leg. 722 ministri 25
4) – 4° Governo Berlusconi (dal 7/5/2008 al ????) ministri ????
Governi che avrebbero dovuto vigilare sui prezzi dal 1/1/2002 fino ad oggi:
1) – 2° Governo Berlusconi (dal 11/6/2001 al 24/4/2005) gg. di leg. 1414 ministri 31
2) – 3° Governo Berlusconi (dal 23/4/2005 al 17/5/2006 gg. di leg. 372 ministri 31
A questo punto sembra lampante chi doveva vigilare sui prezzi, alcuni di voi (spero non in malafede) se la prendono con faccia da mortadella oh no!
3) – 2° Governo Prodi (dal 17/5/2006 al 7/5/2008) gg. di leg. 722 ministri 25
4) – 4° Governo Berlusconi (dal 7/5/2008 al ????) ministri ????
Spero di essere stato chiaro. Haug.